Loreto Galbo - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Lascari
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Lascari.
Loreto Galbo
Consigliere
Nato il 9 Ottobre 1958 a Palermo (pa), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Partito: Lista Civica | Obiettivo Comune - Ribaudo Sindaco
Nato il 9 Ottobre 1958 a Palermo (pa), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Partito: Lista Civica | Obiettivo Comune - Ribaudo Sindaco
In totale questa Amministrazione comprende 34 persone.
Sindaco
Franco Schittino
Nato il 29 Dicembre 1972
a Lascari (pa), eletto sindaco il 4 Ottobre 2020
Formazione: Titoli o diplomi professionali post media superiore , Categoria professionale: Professori di Scuola Media e Assimilati
Partito: Lista Civica: Continuità e Innovazione - Franco Schittino Sindaco
Vicesindaco
Vincenzo Morreale |
Assessore
Francesco Arrigo |
Francesco Fatta |
Caterina Provenza |
Consigliere
Sandra Aulicino |
Martina Bonanno |
Consigliere - Candidato Sindaco
Antonio eduardo Cesare |
Consigliere
Carolina Guzzetta |
Renzino Helga |
Teresa Viviana Lala |
Domenico Lisuzzo |
Carola Maggio |
Tiziana Mazzola |
Vincenzo Morreale |
Gioacchino Nuccio |
Caterina Provenza |
Sindaco
Francesco Ribaudo |
Assessore
Angela Rosa Costa |
Salvatore Francaviglia |
Francesco Li Castri |
Martina Lo Proto |
Consigliere
Ciro Fabio Cangialosi |
Angela Rosa Costa |
Vincenzo Daidone |
Giuseppe D'amato |
Salvatore D'amato |
Martina di Maria |
Loreto Galbo |
Antonino Greco |
Rosalinda Rigoglioso |
Francesca Salerno |
Elsa Spataro |
Ciro Trentacosti |