Pietro Quatrini - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Muccia
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Muccia.
Pietro Quatrini
Consigliere
Nato il 11 Giugno 1969 a Recanati (mc), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici In Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, Degli edifici e dell'amb
Partito: Lista Civica | Progetto Montelupone
Nato il 11 Giugno 1969 a Recanati (mc), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici In Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, Degli edifici e dell'amb
Partito: Lista Civica | Progetto Montelupone
In totale questa Amministrazione comprende 13 persone.
Sindaco
Mario Baroni
Nato il 18 Maggio 1948
a Muccia (mc), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Lista Civica: La Torre
Assessore
Samuele Cucculelli |
Raffaela Trojani |
Consigliere
Stefano Antonelli |
Consigliere - Candidato Sindaco
Fabio Barboni |
Consigliere
Sergio Bentivoglio |
Barbara Carnevali |
Samuele Cucculelli |
Ansovino Ferioli |
Luana Francia |
Emanuele Micheli |
Giuseppe Reversi |
Raffaela Trojani |