Luca Marmo - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Asciano
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Asciano.
Luca Marmo
Sindaco
Nato il 18 Novembre 1967 a Svizzera, eletto sindaco il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Commessi, Uscieri, Bidelli, Inservienti di Uffici Pubblici e Privati
Partito: Lista Civica: Insieme
Nato il 18 Novembre 1967 a Svizzera, eletto sindaco il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Commessi, Uscieri, Bidelli, Inservienti di Uffici Pubblici e Privati
Partito: Lista Civica: Insieme
In totale questa Amministrazione comprende 17 persone.
Sindaco
Fabrizio Nucci
Nato il 1 Febbraio 1956
a Asciano (si), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Macchinisti Ferroviari e Assimilati
Partito: Lista Civica: Asciano Insieme
Vicesindaco non di origine elettiva
Lucia Angelini |
Assessore
Laura di Banella |
Assessore non di origine elettiva
Claudio Bardelli |
Marcello Pastorelli |
Consigliere
Elena Biagiotti |
Duccio Ciacci |
Laura di Banella |
Lucia Donati |
Silvana Gentilini |
Nicla Giannetti |
Elisa Giuliani |
Maurizio Manieri |
Gianni Marconi |
Lorenzo Polloni |
Consigliere - Candidato Sindaco
Elisabetta Ravaglia |
Luca Valori |